DUSSEL GEORG
Informe ejecutivo de DUSSEL GEORG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUSSEL GEORG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION GLOBAL E-95 SA | Consejero | 05/05/2011 | 29/04/2013 |
GOELCO MANTENIMIENTO SL | Consejero | 13/06/2011 | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE DUSSEL GEORG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUSSEL GEORG
Empresa: GOELCO MANTENIMIENTO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dussel Georg
- Elcoro Larrea Luis
- Gomez Rubio Eduardo
- Lueken Nils
- Schulz Dietrich
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4375 , F 55, S 8, H SE 67127, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-41
Empresa: GOELCO MANTENIMIENTO SL
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dussel Georg
- Elcoro Larrea Luis
- Gomez Rubio Eduardo
- Lueken Nils
- Schulz Dietrich
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4375 , F 53, S 8, H SE 67127, I/A 2 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-41
Empresa: GESTION GLOBAL E-95 SA
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Dussel Georg
- Elcoro Larrea Luis
- Gomez Rubio Eduardo
- Lueken Nils
- Schulz Dietrich
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15175 , F 192, S 8, H M 161491, I/A 13 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Información de DUSSEL GEORG
Mostramos los datos de DUSSEL GEORG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUSSEL GEORG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos