DURO MARTINEZ LUIS
Informe ejecutivo de DURO MARTINEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DURO MARTINEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DURO MARTINEZ SL | Socio Unico | 12/06/2015 | |
DURO MARTINEZ SL | Administrador Unico | 12/06/2015 | |
SOLUCIONES PARA LA VIVIENDA SL | Administrador Solidario | 28/09/2011 |
VINCULACIONES DE DURO MARTINEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURO MARTINEZ LUIS
Empresa: ISMER MONTAXES SL
Liquidador Unico
- Duro Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 78, S 8, H SC 44066, I/A 4 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-15
Empresa: ISMER MONTAXES SL
Administrador Unico
- Duro Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 78, S 8, H SC 44066, I/A 4 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-15
Empresa: DURO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Duro Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 179, S 8, H SC 47803, I/A 1 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-15
Empresa: DURO MARTINEZ SL
Socio Único
- Duro Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254 , F 179, S 8, H SC 47803, I/A 1 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-15
Empresa: ISMER MONTAXES SL
Administrador Unico
- Duro Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 78, S 8, H SC 44066, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-15
Empresa: ISMER MONTAXES SL
Administrador Solidario
- Duro Martinez Luis
- Losada Viana Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 78, S 8, H SC 44066, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-15
Empresa: ISMER MONTAXES SL
Socio Único
- Duro Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27 , F 78, S 8, H SC 44066, I/A 3 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-15
Empresa: SOLUCIONES PARA LA VIVIENDA SL
Administrador Solidario
- Canay Piñeiro Javier
- Duro Martinez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 139 , F 130, S 8, H SC 45770, I/A 1 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-15
Información de DURO MARTINEZ LUIS
Mostramos los datos de DURO MARTINEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURO MARTINEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos