DURANTE LEON JUAN-CARLOS
Informe ejecutivo de DURANTE LEON JUAN-CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DURANTE LEON JUAN-CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DURCAL ENERGIA SL | Administrador Unico | 03/07/2014 |
VINCULACIONES DE DURANTE LEON JUAN-CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURANTE LEON JUAN-CARLOS
Empresa: ESCO CONSULTING PROJECT SL
Administrador Unico
- Durante Leon Juan-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 178, S 8, H M 583871, I/A 1 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-28
Empresa: APPLUS ENERGY SL
Apoderado
- Durante Leon Juan-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41014 , F 215, S 8, H B 375756, I/A 14 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-08
Empresa: NOVOTEC CONSULTORES SA
Apoderado
- Durante Leon Juan-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28713 , F 2, S 8, H M 13634, I/A 175 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-28
Empresa: APPLUS NORCONTROL SL
Apoderado
- Durante Leon Juan-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 171, S 8, H C 5521, I/A 245 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-171-15
Empresa: APPLUS ENERGY SL
Apoderado
- Durante Leon Juan-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41014 , F 208, S 8, H B 375756, I/A 7 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-08
Empresa: APPLUS NORCONTROL SL
Apoderado
- Durante Leon Juan-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 164, S 8, H C 5521, I/A 201 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-15
Empresa: NOVOTEC CONSULTORES SA
Apoderado
- Durante Leon Juan-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25448 , F 188, S 8, H M 13634, I/A 151 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28
Información de DURANTE LEON JUAN-CARLOS
Mostramos los datos de DURANTE LEON JUAN-CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURANTE LEON JUAN-CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos