DURAN VILLAR ALBERTO
Informe ejecutivo de DURAN VILLAR ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURAN VILLAR ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODIBERT EXTIL SL | Administrador Unico | 06/07/2012 | 21/09/2012 |
MODITALIAN EXTILPEA SL | Administrador Unico | 24/02/2012 | 05/06/2012 |
VINCULACIONES DE DURAN VILLAR ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN VILLAR ALBERTO
Empresa: MODIBERT EXTIL SL
Administrador Unico
- Duran Villar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43272 , F 72, S 8, H B 422381, I/A 2 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-08
Empresa: MODIBERT EXTIL SL
Administrador Unico
- Duran Villar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43272 , F 71, S 8, H B 422381, I/A 1 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-08
Empresa: MODITALIAN EXTILPEA SL
Administrador Unico
- Duran Villar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43041 , F 181, S 8, H B 419088, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08
Empresa: MODITALIAN EXTILPEA SL
Administrador Unico
- Duran Villar Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43041 , F 180, S 8, H B 419088, I/A 1 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-08
Información de DURAN VILLAR ALBERTO
Mostramos los datos de DURAN VILLAR ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN VILLAR ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos