DURAN SERRADELL CHRISTIAN
Informe ejecutivo de DURAN SERRADELL CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DURAN SERRADELL CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE P3NGUS SL | Administrador Unico | 28/01/2022 | |
KIRO GRIFOLS SL | Apoderado Solidario | 15/04/2021 | |
ARACLON BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 23/12/2020 | |
INSTITUTO GRIFOLS SA | Apoderado Solidario | 18/12/2020 | |
PROGENIKA BIOPHARMA SA | Apoderado | 17/12/2020 | |
MARCA GRIFOLS SL | Apoderado Solidario | 15/12/2020 | |
GRIFOLS SA | Apoderado Solidario | 01/12/2020 | |
GRIFOLS ENGINEERING SA | Apoderado Solidario | 01/12/2020 | |
2002 NUEVA SEDE SL | Apoderado Solidario | 29/07/2016 | |
DURAN CORRETJER & PARTNERS SL | Apoderado | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE DURAN SERRADELL CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN SERRADELL CHRISTIAN
Empresa: THE P3NGUS SL
Administrador Unico
- Duran Serradell Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48154 , F 5, S 8, H B 574037, I/A 1 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-08
Empresa: KIRO GRIFOLS SL
Apoderado Solidario
- Duran Moya Carlos
- Duran Moya Luis Alfonso
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2666 , F 50, S 8, H SS 33790, I/A 28 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-20
Empresa: ARACLON BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Duran Moya Carlos
- Duran Moya Luis Alfonso
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116 , F 92, S 8, H Z 35111, I/A 44 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-50
Empresa: PROGENIKA BIOPHARMA SA
Apoderado
- Duran Moya Carlos
- Duran Moya Luis Alfonso
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5662 , F 139, S 8, H BI 27908, I/A 58 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-48
Empresa: INSTITUTO GRIFOLS SA
Apoderado Solidario
- Duran Moya Carlos
- Duran Moya Luis Alfonso
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 61, S 8, H B 110367, I/A 149 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Empresa: MARCA GRIFOLS SL
Apoderado Solidario
- Druan Moya Carlos
- Duran Moya Luis Alfonso
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21031 , F 131, S 8, H B 15381, I/A 7 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-08
Empresa: GRIFOLS ENGINEERING SA
Apoderado Solidario
- Duran Moya Carlos
- Duran Moya Luis Alfonso
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46806 , F 155, S 8, H B 230494, I/A 67 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Empresa: GRIFOLS SA
Apoderado Solidario
- Duran Moya Carlos
- Duran Moya Luis Alfonso
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43499 , F 184, S 8, H B 92799, I/A 229 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Empresa: 2002 NUEVA SEDE SL
Apoderado Solidario
- Duran Serradell Christian
- Duran Serradell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32535 , F 122, S 8, H B 214539, I/A 6 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Empresa: DURAN CORRETJER & PARTNERS SL
Apoderado
- Duran Serradell Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32374 , F 190, S 8, H B 208795, I/A 6 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Información de DURAN SERRADELL CHRISTIAN
Mostramos los datos de DURAN SERRADELL CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN SERRADELL CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos