DURAN SAN FELICIANO ALBERTO
Informe ejecutivo de DURAN SAN FELICIANO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURAN SAN FELICIANO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHOENIX INTEL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 15/11/2023 | 04/01/2024 |
MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL | Apoderado | 23/06/2021 | 13/03/2023 |
MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL | Apoderado Solidario | 02/08/2018 | 13/03/2023 |
VINCULACIONES DE DURAN SAN FELICIANO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN SAN FELICIANO ALBERTO
Empresa: PHOENIX INTEL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Duran San Feliciano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 103, S 8, H SA 19336, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-37
Empresa: PHOENIX INTEL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Duran San Feliciano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 100, S 8, H SA 19336, I/A 1 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-37
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Apoderado Solidario
- Castillejo Perez Juan Carlos
- Duran San Feliciano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 23, S 8, H SA 532, I/A 128 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-37
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Duran San Feliciano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 22, S 8, H SA 532, I/A 126 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-37
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Apoderado
- Duran San Feliciano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 104, S 8, H SA 532, I/A 118 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-37
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Apoderado Solidario
- Duran San Feliciano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 86, S 8, H SA 532, I/A 105 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-37
Información de DURAN SAN FELICIANO ALBERTO
Mostramos los datos de DURAN SAN FELICIANO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN SAN FELICIANO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos