DURAN ROLAS VICTOR
Informe ejecutivo de DURAN ROLAS VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DURAN ROLAS VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMPERSAND IMPORT SL | Administrador Unico | 10/11/2017 |
VINCULACIONES DE DURAN ROLAS VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN ROLAS VICTOR
Liquidador
- Duran Rolas Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 43, S 8, H B 352484, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Administrador Unico
- Duran Rolas Victor
Liquidador
- Duran Rolas Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39818 , F 43, S 8, H B 352484, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: AMPERSAND IMPORT SL
Administrador Unico
- Duran Rolas Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44969 , F 79, S 8, H B 472779, I/A 3 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Empresa: AMPERSAND IMPORT SL
Administrador Mancomunado
- De Vicente Morales Cesar
- Duran Rolas Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44969 , F 79, S 8, H B 472779, I/A 3 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Empresa: SERCE SERVEIS 2020 SL
Administrador Mancomunado
- De Vicente Morales Cesar
- Duran Rolas Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44969 , F 78, S 8, H B 472779, I/A 2 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-08
Información de DURAN ROLAS VICTOR
Mostramos los datos de DURAN ROLAS VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN ROLAS VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos