DURAN MUÑOZ ANA LUCIA
Informe ejecutivo de DURAN MUÑOZ ANA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DURAN MUÑOZ ANA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZERTA INNOVACION Y DESARROLLO SL | Apoderado Mancomunado | 26/05/2011 | 07/02/2013 |
EL BOSQUE ALJARAFE SL | Consejero Delegado | 20/09/2010 | |
EL BOSQUE ALJARAFE SL | Consejero | 20/09/2010 | |
DINAQUA SL | Administrador Unico | 16/12/2009 | |
FAMILYDIFERENT SL | Administrador Mancomunado | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE DURAN MUÑOZ ANA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN MUÑOZ ANA LUCIA
Empresa: ZERTA INNOVACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado
- Duran Muñoz Ana Lucia
- Martinez Leal Jose Manuel
- San Jose Gomez Taira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28364 , F 146, S 8, H M 510829, I/A 6 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Empresa: ZERTA INNOVACION Y DESARROLLO SL
Apoderado Mancomunado
- Duran Muñoz Ana Lucia
- Martinez Leal Jose Manuel
- San Jose Gomez Taira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28364 , F 143, S 8, H M 510829, I/A 3 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Empresa: EL BOSQUE ALJARAFE SL
Consejero Delegado
- Duran Muñoz Ana Lucia
Consejero
- Duran Muñoz Ana Lucia
- San Jose Gomez Taira Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 81, S 8, H SE 65123, I/A 13 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-41
Empresa: DINAQUA SL
Administrador Unico
- Duran Muñoz Ana Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27245 , F 199, S 8, H M 490890, I/A 2 (16/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-28
Empresa: FAMILYDIFERENT SL
Administrador Mancomunado
- Duran Muñoz Ana Lucia
- Esquivias Onrubia Maria Del Carmen
- San Jose Gomez Taira Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4929 , F 34, S 8, H SE 79451, I/A 4 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-41
Información de DURAN MUÑOZ ANA LUCIA
Mostramos los datos de DURAN MUÑOZ ANA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN MUÑOZ ANA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos