DURAN MUIÑOS VICENTE
Informe ejecutivo de DURAN MUIÑOS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DURAN MUIÑOS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RETINSET SL | Consejero Delegado Solidario | 08/07/2024 | |
MEDICAL MIX SL | REPR.143 RRM | 28/09/2023 | |
DIDASKALIA VISION SL | REPR.143 RRM | 20/03/2019 | |
FARMAMIX VISION SL | REPR.143 RRM | 23/10/2018 | |
MEDPOINT SL | Consejero Delegado | 19/02/2016 | |
INMUEBLES VIDUR SL | REPR.143 RRM | 19/02/2016 | |
MEDPOINT SL | Apoderado Solidario | 02/11/2015 | |
RETINSET SL | Presidente | 26/03/2015 | |
RETINSET SL | Consejero | 26/03/2015 | |
MEDPOINT SL | Presidente | 16/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DURAN MUIÑOS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN MUIÑOS VICENTE
Empresa: RETINSET SL
Consejero Delegado Solidario
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 461217, I/A 8 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-08
Empresa: MEDICAL MIX SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Duran Muiños Vicente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44279 , F 128, S 8, H B 224202, I/A 27 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-08
Empresa: MEDICAL MIX SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- Duran Muiños Vicente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44279 , F 128, S 8, H B 224202, I/A 27 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-08
Empresa: DIDASKALIA VISION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46810 , F 51, S 8, H B 531645, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-08
Empresa: FARMAMIX VISION SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45051 , F 2, S 8, H B 475484, I/A 3 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Empresa: FARMAMIX VISION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Berenguer Huertas Jose Luis
- Berenguer Muñoz Maria-luisa
- Duran Muiños Vicente
- Peralta Tolos Mauricio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45051 , F 2, S 8, H B 475484, I/A 3 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Empresa: MEDICAL MIX SL
Consejero
- Duran Muiños Vicente
Presidente
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44279 , F 121, S 8, H B 224202, I/A 19 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: MEDICAL MIX SL
REPR.143 RRM
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44279 , F 121, S 8, H B 224202, I/A 18 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-08
Empresa: INMUEBLES VIDUR SL
REPR.143 RRM
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32880 , F 97, S 8, H B 220398, I/A 8 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
Empresa: MEDPOINT SL
Consejero Delegado
- Duran Muiños Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44097 , F 182, S 8, H B 446893, I/A 4 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-08
VER MAS ACTOS
Información de DURAN MUIÑOS VICENTE
Mostramos los datos de DURAN MUIÑOS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN MUIÑOS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos