DURAN MARTINEZ MARCO
Informe ejecutivo de DURAN MARTINEZ MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURAN MARTINEZ MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINER INVERSION 2000 SICAV | Liquidador | 27/12/2019 | 27/12/2019 |
DINER INVERSION 2000 SICAV | Presidente | 30/01/2019 | 27/12/2019 |
DINER INVERSION 2000 SICAV | Consejero | 30/01/2019 | 27/12/2019 |
DRRACING ENDURANCE MOTORSPORT SL | Administrador Unico | 09/06/2016 |
VINCULACIONES DE DURAN MARTINEZ MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN MARTINEZ MARCO
Empresa: DINER INVERSION 2000 SICAV
Liquidador
- Duran Martinez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25941 , F 201, S 8, H M 255115, I/A 33 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: DINER INVERSION 2000 SICAV
Consejero
- Aguilar Garcia Marta
- Duran Martinez Marco
- Gonzalez Gonzalez Miguel Angel
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Duran Martinez Marco
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25941 , F 201, S 8, H M 255115, I/A 33 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: DINER INVERSION 2000 SICAV
Consejero
- Duran Martinez Marco
- Gonzalez Gonzalez Miguel Angel
Presidente
- Duran Martinez Marco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25941 , F 200, S 8, H M 255115, I/A 30 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Empresa: GESTIO DE SOL PRIVAT SL
Administrador Unico
- Duran Martinez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38839 , F 2, S 8, H B 337652, I/A 2 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-08
Información de DURAN MARTINEZ MARCO
Mostramos los datos de DURAN MARTINEZ MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN MARTINEZ MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos