DURAN MARCH MARIA
Informe ejecutivo de DURAN MARCH MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DURAN MARCH MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINT I SET ANYS DE FEINA SL | Consejero | 12/05/2023 | |
VINT I SET ANYS DE FEINA SL | Presidente | 12/05/2023 |
VINCULACIONES DE DURAN MARCH MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN MARCH MARIA
Empresa: VINT I SET ANYS DE FEINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bauza Bibiloni Gabriel
- Duran March Maria
- Ferrer Riera Antonia
- Genovard Febrer Sebastian
Presidente
- Duran March Maria
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 110, S 8, H PM 2, I/A 16 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: VINT I SET ANYS DE FEINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bauza Bibiloni Gabriel
- Duran March Maria
- Ferrer Riera Antonia
- Genovart Febrer Sebastian
Presidente
- Duran March Maria
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3005 , F 110, S 8, H PM 2, I/A 16 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-07
Empresa: VINT I SET ANYS DE FEINA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bauza Bibiloni Gabriel
- Duran March Maria
- Ferrer Riera Antonia
- Genovart Febrer Sebastian
Presidente
- Duran March Maria
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 186, S 8, H PM 2, I/A 15 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-07
Empresa: XARIG BALEAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bauza Bibiloni Gabriel
- Duran March Maria
- Ferrer Riera Antonia
- Genovart Febrer Sebastian
Presidente
- Duran March Maria
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 185, S 8, H PM 2, I/A 12 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-07
Empresa: XARIG BALEAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bauza Bibiloni Gabriel
- Duran March Maria
- Ferrer Riera Antonia
- Genovard Febrer Sebastian
Presidente
- Duran March Maria
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 185, S 8, H PM 2, I/A 8 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-07
Información de DURAN MARCH MARIA
Mostramos los datos de DURAN MARCH MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN MARCH MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos