DURAN CURTO ESTHER
Informe ejecutivo de DURAN CURTO ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DURAN CURTO ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELAIA INVEST SICAV | Consejero | 24/06/2015 | 03/07/2015 |
ERMENGOL 1951 INVERSIONS SICAV | Consejero | 24/06/2015 | 03/07/2015 |
INVERBLAVA INVERSIONES SICAV | Consejero | 01/02/2013 | 29/09/2014 |
SERMON INVESTMENTS SICAV | Consejero | 15/01/2013 | 11/10/2013 |
VINCULACIONES DE DURAN CURTO ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN CURTO ESTHER
Empresa: TELAIA INVEST SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33458 , F 97, S 8, H M 602239, I/A 2 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Empresa: ERMENGOL 1951 INVERSIONS SICAV
Consejero
- Duran Curto Esther
- Ruiz Roqueñi Javier
- Viayna Cardona Ignacio
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33458 , F 106, S 8, H M 602240, I/A 2 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
Empresa: ERMENGOL 1951 INVERSIONS SICAV
Apoderado
Auditor
Consejero
- Duran Curto Esther
- Ruiz Roqueñi Javier
- Viayna Cardona Ignacio
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33458 , F 104, S 8, H M 602240, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Empresa: TELAIA INVEST SICAV
Apoderado
Auditor
Consejero
- Basi Borrell Jose
- De Manuel Rocamora Ricardo
- Duran Curto Esther
- Viayna Cardona Ignacio
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33458 , F 95, S 8, H M 602239, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Empresa: INVERBLAVA INVERSIONES SICAV
Consejero
- Duran Curto Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 215, S 8, H M 300884, I/A 27 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Empresa: SERMON INVESTMENTS SICAV
Consejero
- Blanch Hernandez Santiago
- Duran Curto Esther
- Forner Beltran Maria Ana
- Perez Fontcuberta Gonzalo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30620 , F 36, S 8, H M 231074, I/A 26 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-28
Empresa: INVERBLAVA INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Duran Curto Esther
- Forner Beltran Maria Ana
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17514 , F 212, S 8, H M 300884, I/A 23 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: SERMON INVESTMENTS SICAV
Auditor
Consejero
- Duran Curto Esther
- Forner Beltran Maria Ana
- Perez Fontcuberta Gonzalo
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14072 , F 110, S 8, H M 231074, I/A 24 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Información de DURAN CURTO ESTHER
Mostramos los datos de DURAN CURTO ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN CURTO ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos