DURAN CARREDANO LAURA
Informe ejecutivo de DURAN CARREDANO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURAN CARREDANO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WILLIBUN BROS SL | Administrador Solidario | 04/07/2019 | |
MERCADO DE LA REINA CATERING SL | Administrador Mancomunado | 15/12/2011 | 02/01/2013 |
VINCULACIONES DE DURAN CARREDANO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN CARREDANO LAURA
Empresa: WILLIBUN BROS SL
Administrador Solidario
- Duran Carredano Laura
- Padura Nuñez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16984 , F 55, S 8, H M 290647, I/A 3 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-28
Empresa: CARMONA Y CARREDANO SL
Administrador Mancomunado
- Duran Carredano Laura
- Gomez Carmona Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 3, S 8, H M 529927, I/A 2 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Empresa: CARMONA Y CARREDANO SL
Administrador Mancomunado
- Duran Carredano Laura
- Gomez Carmona Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29441 , F 1, S 8, H M 529927, I/A 1 (15/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Información de DURAN CARREDANO LAURA
Mostramos los datos de DURAN CARREDANO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN CARREDANO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos