DURAN CARMONA JORGE
Informe ejecutivo de DURAN CARMONA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DURAN CARMONA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELS CAUS DE SANT JORDI SL | Administrador Mancomunado | 11/07/2013 | |
ELS CAUS DE SANT JORDI SL | Apoderado Solidario | 11/07/2013 |
VINCULACIONES DE DURAN CARMONA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN CARMONA JORGE
Empresa: GESTIONA I MES SL
Apoderado
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 9, S 8, H T 46882, I/A 8 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-43
Empresa: GESTIONA I MES SL
Apoderado
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 87, S 8, H T 46882, I/A 7 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-43
Empresa: GESTIONA I MES SL
Administrador Solidario
- Castillo Gonzalez Ana Maria
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 8, S 8, H T 46882, I/A 6 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-43
Empresa: GESTIONA I MES SL
Administrador Solidario
- Castillo Gonzalez Ana Maria
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 7, S 8, H T 46882, I/A 5 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-43
Empresa: GESTIONA I MES SL
Administrador Unico
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 7, S 8, H T 46882, I/A 5 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-43
Empresa: ROYAL CABANA SL
Apoderado
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1674 , F 109, S 8, H T 22507, I/A 10 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-43
Empresa: GESTIONA I MES SL
Administrador Unico
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 5, S 8, H T 46882, I/A 3 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-43
Empresa: GESTIONA I MES SL
Apoderado
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2816 , F 2, S 8, H T 46882, I/A 2 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-43
Empresa: ELS CAUS DE SANT JORDI SL
Apoderado Solidario
- Alamany Soler Antoni
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 47, S 8, H T 20736, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-43
Empresa: ELS CAUS DE SANT JORDI SL
Administrador Mancomunado
- Alamany Soler Antoni
- Duran Carmona Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 46, S 8, H T 20736, I/A 3 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-43
Información de DURAN CARMONA JORGE
Mostramos los datos de DURAN CARMONA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN CARMONA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos