DURAN CARBONELL LUIS
Informe ejecutivo de DURAN CARBONELL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DURAN CARBONELL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUBURSOL SL | Presidente | 25/11/2022 | |
LUDEST SL | Consejero | 25/11/2022 | |
SUBURSOL SL | Consejero | 25/11/2022 | |
LUDEST SL | Presidente | 25/11/2022 | |
SUBURLLAR SL | Presidente | 25/11/2022 | |
SUBURLLAR SL | Consejero | 25/11/2022 | |
SUBURSOL SL | Apoderado | 27/08/2012 | |
LUDEST SL | Apoderado | 27/08/2012 | |
SUBURLLAR SL | Apoderado | 27/08/2012 |
VINCULACIONES DE DURAN CARBONELL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN CARBONELL LUIS
Empresa: SUBURLLAR SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Duran Carbonell Luis
- Duran Lopez Jordi
- Garcia Olivar Esther Yolanda
Presidente
- Duran Carbonell Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 131, S 8, H B 398504, I/A 7 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: SUBURLLAR SL
Administrador Unico
- Duran Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 131, S 8, H B 398504, I/A 7 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: SUBURSOL SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Duran Carbonell Luis
- Duran Lopez Jordi
- Garcia Olivar Esther Yolanda
Presidente
- Duran Carbonell Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 221, S 8, H B 342920, I/A 6 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: SUBURSOL SL
Administrador Unico
- Duran Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 221, S 8, H B 342920, I/A 6 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: LUDEST SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Duran Carbonell Luis
- Duran Lopez Jordi
- Garcia Olivar Esther Yolanda
Presidente
- Duran Carbonell Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34374 , F 39, S 8, H B 244578, I/A 9 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: LUDEST SL
Administrador Unico
- Duran Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34374 , F 39, S 8, H B 244578, I/A 9 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-230-08
Empresa: SUBURLLAR SL
Administrador Unico
- Duran Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 131, S 8, H B 398504, I/A 6 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Empresa: LUDEST SL
Administrador Unico
- Duran Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34374 , F 38, S 8, H B 244578, I/A 8 (01/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Empresa: SUBURSOL SL
Administrador Unico
- Duran Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39370 , F 220, S 8, H B 342920, I/A 5 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-08
Empresa: SUBURLLAR SL
Apoderado
- Duran Carbonell Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41829 , F 130, S 8, H B 398504, I/A 4 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
VER MAS ACTOS
Información de DURAN CARBONELL LUIS
Mostramos los datos de DURAN CARBONELL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN CARBONELL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos