DURAN CALDUCH MANUEL
Informe ejecutivo de DURAN CALDUCH MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE DURAN CALDUCH MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN CALDUCH MANUEL
Empresa: TOTAL PANEL SYSTEM SA
Administrador Unico
- Duran Calduch Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37426 , F 65, S 8, H B 185299, I/A 26 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Empresa: TOTAL PANEL SYSTEM SA
Administrador Unico
- Duran Calduch Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37426 , F 63, S 8, H B 185299, I/A 22 N (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-08
Empresa: TOTAL PANEL SYSTEM SA
Administrador Unico
- Duran Calduch Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37426 , F 64, S 8, H B 185299, I/A 25 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-08
Empresa: TOTAL PANEL SYSTEM SA
Administrador Unico
- Duran Calduch Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37426 , F 63, S 8, H B 185299, I/A 22 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-08
Empresa: LIGHT MUR SA
Administrador Unico
- Duran Calduch Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10315 , F 201, S 8, H B 33518, I/A 13 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-08
Información de DURAN CALDUCH MANUEL
Mostramos los datos de DURAN CALDUCH MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN CALDUCH MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos