DURAN BIRD DANIEL
Informe ejecutivo de DURAN BIRD DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DURAN BIRD DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE SL | Apoderado | 10/03/2011 |
VINCULACIONES DE DURAN BIRD DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN BIRD DANIEL
Empresa: EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE SL
Administrador Unico
- Duran Bird Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 76, S 8, H PM 65657, I/A 4 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-07
Empresa: EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE SL
Administrador Unico
- Duran Bird Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 76, S 8, H PM 65657, I/A 3 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-07
Empresa: EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE SL
Apoderado
- Duran Bird Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 75, S 8, H PM 65657, I/A 2 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-07
Empresa: MUSICA I COMPLEMENTS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bird Duran Sylvia Constance
- Duran Bird Daniel
- Duran Gomila Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157 , F 48, S 8, H PM 51874, I/A 5 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-07
Información de DURAN BIRD DANIEL
Mostramos los datos de DURAN BIRD DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN BIRD DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos