DURAN BARANERA LLUIS MARIA
Informe ejecutivo de DURAN BARANERA LLUIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DURAN BARANERA LLUIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DEL TENIS SA | Consejero | 27/06/2023 | |
FOMENTO DEL TENIS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2023 |
VINCULACIONES DE DURAN BARANERA LLUIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN BARANERA LLUIS MARIA
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Consejero
- Domenech Viñas Rafael
- Duran Baranera Lluis Maria
- Herrador Nuñez Rosa Maria
- Ibars Garcia Joan
- Jeremias Salanguera Josep
- Morral Muñoz Josep
- Serra Ferrer August
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46973 , F 45, S 8, H B 101100, I/A 36 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Consejero
- Domenech Viñas Rafael
- Duran Baranera Lluis Maria
- Herrador Nuñez Rosa Maria
- Ibars Garcia Joan
- Jeremias Salanguera Josep
- Morral Muñoz Josep
- Serra Ferrer August
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46973 , F 45, S 8, H B 101100, I/A 36 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Domenech Viñas Rafael
- Duran Baranera Lluis Maria
- Herrador Nuñez Rosa Maria
- Ibars Garcia Joan
- Jeremias Salanguera Josep
- Morral Muñoz Josep
- Serra Ferrer August
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46973 , F 42, S 8, H B 101100, I/A 35 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Apoderado Mancomunado
- Domenech Viñas Rafael
- Duran Baranera Lluis Maria
- Herrador Nuñez Rosa Maria
- Ibars Garcia Joan
- Jeremias Salanguera Josep
- Morral Muñoz Josep
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46973 , F 42, S 8, H B 101100, I/A 35 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Apoderado Mancomunado
- Domenech Viñas Rafael
- Duran Baranera Lluis Maria
- Herrador Nuñez Rosa Maria
- Ibars Garcia Joan
- Jeremias Salanguera Josep
- Morral Muñoz Josep
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 50, S 8, H B 101100, I/A 33 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duran Baranera Lluis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 50, S 8, H B 101100, I/A 33 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Consejero
- Domenech Viñas Rafael
- Duran Baranera Lluis Maria
- Herrador Nuñez Rosa Maria
- Ibars Garcia Joan
- Jeremias Salanguera Josep
- Morral Muñoz Josep
- Serra Ferrer August
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 50, S 8, H B 101100, I/A 32 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Consejero
Presidente
- Duran Baranera Lluis Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 50, S 8, H B 101100, I/A 32 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Presidente
- Duran Baranera Lluis Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 50, S 8, H B 101100, I/A 31 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
Empresa: FOMENTO DEL TENIS SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40673 , F 50, S 8, H B 101100, I/A 30 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-167-08
VER MAS ACTOS
Información de DURAN BARANERA LLUIS MARIA
Mostramos los datos de DURAN BARANERA LLUIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN BARANERA LLUIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos