DUQUE VICENTE NATALIA
Informe ejecutivo de DUQUE VICENTE NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DUQUE VICENTE NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONEYWELL SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES SL | Apoderado | 16/07/2020 | |
HONEYWELL SL | Apoderado Mancomunado | 24/10/2017 | |
HONEYWELL SL | Apoderado | 24/10/2017 | |
HONEYWELL SL | Apoderado | 19/08/2010 | 06/08/2015 |
HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA | Apoderado Mancomunado | 19/08/2010 | 04/08/2015 |
HONEYWELL SL | Apoderado Mancomunado | 19/08/2010 |
VINCULACIONES DE DUQUE VICENTE NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE VICENTE NATALIA
Apoderado Mancomunado
- Anjaneyulu Venkatesulu
- Ayyadurai Rajasekar
- Dwyer Daniel Peter
- Furneaux Lorna Frew
- Gaitonde Poornima
- Houston Lynn Elizabeth
- Keary Lynn Patricia
- Keir David James
- Mcleod Ruaraidh Marchbank
- Raffaelli Paolo Simon
- Rallapalli Hariprasad
- Renukaiah Halaswamy Hiremath
- Robson Deborah Jade
- Santa Cruz Gladwin
- Saptal Rahul
- Shet Gayatri
- Sridhar Pramod
- Thomson Scott James Bell
Apoderado
- Bes Alda Ricardo
- Bes Alda Ricardo
- Duque Vicente Natalia
- Gonzalez Lopez Maria Del Carmen
- Gutierrez Perez Alfonso
- Hermosa Inche Angel Julio
- Losada Lopez Victor Manuel
- Martinez Garces Jose Ignacio
- Martinez Garces Jose Ignacio
- Martinez Garces Jose Ignacio
- Martinez Garces Jose Ignacio
- Martinez Herranz Andres
- Martinez Herranz Andres
- Minguez Martin Norberto
- Morey Alvarez Juan Manuel
- Perez Lopez Maria Teresa
- Perez Lopez Maria Teresa
- Sanchez Cano Julio
- Trenas Fernandez Jesus
- Trenas Fernandez Jesus
- Yepes Benayas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36971 , F 153, S 8, H M 213018, I/A 55 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Duque Vicente Natalia
- Dwyer Daniel Peter
- Furneaux Lorna Frew
- Houston Lynn Elizabeth
- Huliyappa Abhishek Arishinagere
- Keary Lynn Patricia
- Keir David James
- Lorenzo Bassols Nuria
- Martinez Herranz Andres
- Mcfadyen Heather
- Mcleod Ruaraidh Marchbank
- Raffaelli Paolo Simon
- Rao Sathish Kudanahalli Nagaraja
- Robson Deborah Jade
- Srinivasan Devarajan Venkanti
- Thomson Scott James Bell
- Trenas Fernandez Jesus
- Vanhulle Franck Marc Georges
- Yepes Benayas Mauricio
Apoderado
- Beltran Lopez David
- Capilla Garcia Maria Angeles
- Duque Vicente Natalia
- Fernandez Carneiro Alberto
- Fernandez Carneiro Jose-alberto
- Fernandez Carneiro Jose-alberto
- Gomes Ferreira Manuel Rui
- Gutierrez Perez Alfonso
- Hermosa Incha Angel Julio
- Hermosa Inche Angel Julio
- Lorenzo Bassols Nuria
- Marques Marti Jose Vicente
- Martinez Herranz Andres
- Martinez Herranz Andres
- Perez Lopez Maria Teresa
- Perez Lopez Maria Teresa
- Rios Palacio Emeterio Julio
- Rios Palacio Emeterio Julio
- Rios Palacio Emeterio Julio
- Rioyo Romo Alvaro
- Saeidnia Arman
- Sanchez Cano Julio
- Sanchez Cano Julio
- Sanchez Cano Julio
- Trenas Fernandez Jesus
- Yepes Benayas Mauricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34508 , F 52, S 8, H M 90003, I/A 157 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-28
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25232 , F 13, S 8, H M 90003, I/A 149 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Empresa: HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 9, S 8, H M 106204, I/A 42 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 5, S 8, H M 106204, I/A 33 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
Empresa: HONEYWELL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20375 , F 5, S 8, H M 106204, I/A 33 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25232 , F 4, S 8, H M 90003, I/A 134 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Empresa: HONEYWELL SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25232 , F 4, S 8, H M 90003, I/A 134 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
Información de DUQUE VICENTE NATALIA
Mostramos los datos de DUQUE VICENTE NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE VICENTE NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos