DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BREZO SERVICIOS PUBLICITARIOS SL | Administrador Unico | 18/12/2018 |
VINCULACIONES DE DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER
Empresa: BREZO SERVICIOS PUBLICITARIOS SL
Administrador Unico
- Duque Serrano Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3600 , F 217, S 8, H TF 61980, I/A 1 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-38
Empresa: TEAM GRAFIC CREACION PUBLICITARIA SL
Administrador Mancomunado
- Duque Serrano Francisco Javier
- Fernandez Cabrera Paula Lorena
- Morales Gomis Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3183 , F 4, S 8, H TF 48541, I/A 2 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Empresa: TEAM GRAFIC CREACION PUBLICITARIA SL
Administrador Mancomunado
- Duque Serrano Francisco Javier
- Fernandez Cabrera Paula Lorena
- Morales Gomis Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3183 , F 1, S 8, H TF 48541, I/A 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-38
Información de DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE SERRANO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos