DUQUE RIERA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de DUQUE RIERA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUQUE RIERA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SJM REALTY GROUP SL | Administrador Unico | 07/06/2024 | |
SINERA ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 31/05/2024 | |
ZOMGY FINANCIAL GROUP SL | Administrador Unico | 08/05/2024 | |
MUNAY BUSINESS GROUP SL | Administrador Unico | 02/02/2022 | |
ARENYS QUALITY FOOD STORES 2013 SL | Administrador Unico | 08/01/2016 | |
ARENYS CONSULTING 2013 SL | Administrador Unico | 16/04/2013 |
VINCULACIONES DE DUQUE RIERA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE RIERA JESUS MARIA
Empresa: SJM REALTY GROUP SL
Administrador Unico
- Duque Riera Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616914, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: SINERA ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Duque Riera Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 616552, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-08
Empresa: ZOMGY FINANCIAL GROUP SL
Administrador Unico
- Duque Riera Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49276 , F 80, S 8, H B 615277, I/A 1 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-08
Empresa: MUNAY BUSINESS GROUP SL
Administrador Unico
- Duque Riera Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48162 , F 30, S 8, H B 574347, I/A 1 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: ARENYS QUALITY FOOD STORES 2013 SL
Administrador Unico
- Duque Riera Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43716 , F 128, S 8, H B 436370, I/A 2 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-08
Empresa: ARENYS CONSULTING 2013 SL
Administrador Unico
- Duque Riera Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43716 , F 133, S 8, H B 436371, I/A 1 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Información de DUQUE RIERA JESUS MARIA
Mostramos los datos de DUQUE RIERA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE RIERA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos