DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO
Informe ejecutivo de DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS-DUQUE-LIRA SL | Administrador Unico | 15/10/2019 | 23/09/2021 |
TRANS-DUQUE-LIRA SL | Administrador Unico | 30/08/2018 | |
TRANSDUFER SL | Administrador Unico | 05/03/2018 |
VINCULACIONES DE DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO
Empresa: TRANS-DUQUE-LIRA SL
Administrador Unico
- Duque Lira Francisco Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1692 , F 167, S 8, H TO 15305, I/A 7 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-45
Empresa: TRANS-DUQUE-LIRA SL
Administrador Unico
- Duque Lira Francisco Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 82, S 8, H TO 15305, I/A 6 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-45
Empresa: TRANS-DUQUE-LIRA SL
Administrador Unico
- Duque Lira Francisco Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012 , F 82, S 8, H TO 15305, I/A 4 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-45
Empresa: TRANSDUFER SL
Administrador Unico
- Duque Lira Francisco Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 158, S 8, H TO 16375, I/A 8 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-45
Información de DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO
Mostramos los datos de DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE LIRA FRANCISCO BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos