DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO
Informe ejecutivo de DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES E INVERSIONES AGROARKO SL | Administrador Unico | 22/02/2023 | |
OLIGARCAS SL | Administrador Unico | 07/07/2022 |
VINCULACIONES DE DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO
Administrador Unico
- Duque Goya Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3837 , F 185, S 8, H TF 69473, I/A 1 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-38
Empresa: OLIGARCAS SL
Administrador Unico
- Duque Goya Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802 , F 59, S 8, H TF 68292, I/A 1 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-38
Empresa: ARKABA ANAGA 23 SL
Administrador Unico
- Duque Goya Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 211, S 8, H TF 60521, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-38
Empresa: ARKABA ANAGA 23 SL
Administrador Unico
- Duque Goya Ruben Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 209, S 8, H TF 60521, I/A 1 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-38
Información de DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO
Mostramos los datos de DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE GOYA RUBEN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos