DUQUE COLINO LAURA
Informe ejecutivo de DUQUE COLINO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE DUQUE COLINO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE COLINO LAURA
Empresa: LEAN CORPORATE SERVICES SL
Consejero
- Borras Gomez Cesar
- Duque Colino Laura
- Tapia Lopez Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 112, S 8, H M 700765, I/A 13 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: LEAN CORPORATE SERVICES SL
Consejero
- Aller Blanco Miguel Angel
- Borras Gomez Cesar
- Duque Colino Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 104, S 8, H M 700765, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Empresa: GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA
Consejero
- Duque Colino Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33082 , F 156, S 8, H M 5898, I/A 286 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-28
Empresa: NATURGY IT SL
Consejero
- Aller Blanco Miguel Angel
- Borras Gomez Cesar
- Duque Colino Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38725 , F 30, S 8, H M 688534, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA
Consejero
- Barreiro Nogaledo Enrique
- Duque Colino Laura
- Rodriguez Tores Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33082 , F 149, S 8, H M 5898, I/A 264 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Empresa: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
Apoderado
- Alberca De La Iglesia Jose Luis
- Alvarez Diaz Elena
- Anfruns Serra Claudio
- Duque Colino Laura
- Fabregas Vidal Pedro Antonio
- Franquesa Tomas Antonio
- Gea Barbera Francisco Jose
- Juan Prat Amadeo
- Martinez Urbano Demetrio
- Matute Alboreca Laura
- Picazo Menendez Jose Luis
- Sanz Viejo Jose Angel
- Valdes Figueroa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41486 , F 116, S 8, H B 192394, I/A 103 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-08
Información de DUQUE COLINO LAURA
Mostramos los datos de DUQUE COLINO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE COLINO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos