DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA
Informe ejecutivo de DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VARAMO ESCUELAS INFANTILES SL | Apoderado | 26/12/2017 | 25/04/2019 |
VARAMO ESCUELAS INFANTILES SL | Administrador Mancomunado | 16/05/2017 | 26/12/2017 |
VINCULACIONES DE DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA
Apoderado
- Duque Castañeda Maria Carmen Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 87, S 8, H M 645391, I/A 6 (25/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-28
Apoderado
- Duque Castañeda Maria Carmen Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 85, S 8, H M 645391, I/A 3 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Administrador Mancomunado
- Duque Castañeda Maria Carmen Elena
- Navarro Roldan Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 85, S 8, H M 645391, I/A 2 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-28
Administrador Mancomunado
- Duque Castañeda Maria Carmen Elena
- Navarro Roldan Clara Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35920 , F 84, S 8, H M 645391, I/A 1 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Información de DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA
Mostramos los datos de DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUQUE CASTAÑEDA MARIA CARMEN ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos