DUOCASTELLA CODINA LLUIS
Informe ejecutivo de DUOCASTELLA CODINA LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUOCASTELLA CODINA LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIFE VASCULAR DEVICES SL | Administrador Solidario | 12/03/2024 | |
LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL | Apoderado Solidario | 04/06/2021 | |
IVASCULAR SL | REPR.143 RRM | 05/07/2012 | |
SENSOFAR MEDICAL SL | Consejero | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE DUOCASTELLA CODINA LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUOCASTELLA CODINA LLUIS
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES SL
Administrador Solidario
- Campos Andreu Amalia
- Duocastella Codina Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 128, S 8, H B 400746, I/A 6 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES SL
Administrador Unico
- Duocastella Codina Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 128, S 8, H B 400746, I/A 6 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Apoderado Solidario
- Duocastella Codina Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 149, S 8, H B 402656, I/A 17 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: IVASCULAR SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Duocastella Codina Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43270 , F 85, S 8, H B 422253, I/A 1 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Empresa: SENSOFAR MEDICAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Canales Pallares Marc
- Duocastella Codina Lluis
- Laguarta Bertran Ferran
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43238 , F 53, S 8, H B 428412, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Administrador Unico
- Duocastella Codina Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42171 , F 167, S 8, H B 402656, I/A 2 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL
Administrador Unico
- Duocastella Codina Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42171 , F 161, S 8, H B 402656, I/A 1 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-08
Empresa: LIFE VASCULAR DEVICES SL
Administrador Unico
- Duocastella Codina Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42122 , F 120, S 8, H B 400746, I/A 1 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-08
Información de DUOCASTELLA CODINA LLUIS
Mostramos los datos de DUOCASTELLA CODINA LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUOCASTELLA CODINA LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos