DUNLEY DE LUCENA CAMILA
Informe ejecutivo de DUNLEY DE LUCENA CAMILA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUNLEY DE LUCENA CAMILA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOUS JEWELRY SL | Socio Unico | 17/06/2020 | |
NOUS JEWELRY SL | Administrador Unico | 17/06/2020 | |
FLY SURF SL | Socio | 25/07/2016 |
VINCULACIONES DE DUNLEY DE LUCENA CAMILA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUNLEY DE LUCENA CAMILA
Empresa: NOUS JEWELRY SL
Administrador Unico
- Dunley De Lucena Camila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357, L 355, F 164, S 8, H IB 16798, I/A 1 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-07
Empresa: NOUS JEWELRY SL
Socio Único
- Dunley De Lucena Camila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357, L 355, F 164, S 8, H IB 16798, I/A 1 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-07
Empresa: FLY SURF SL
Apoderado
- Dunley De Lucena Camila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 51, S 8, H IF 7809, I/A 3 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-35
Empresa: FLY SURF SL
Apoderado
- Dunley De Lucena Camila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 50, S 8, H IF 7809, I/A 2 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-35
Empresa: FLY SURF SL
Administrador Unico
Socio
- Dunley De Lucena Camila
- Perez Gil Carlos Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 177 , F 50, S 8, H IF 7809, I/A 1 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-35
Información de DUNLEY DE LUCENA CAMILA
Mostramos los datos de DUNLEY DE LUCENA CAMILA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUNLEY DE LUCENA CAMILA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos