DUMITRACHE NICUSOR IONUT
Informe ejecutivo de DUMITRACHE NICUSOR IONUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUMITRACHE NICUSOR IONUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERLOANSUEL SL | Socio Unico | 22/06/2021 | |
MERLOANSUEL SL | Administrador Unico | 16/01/2017 |
VINCULACIONES DE DUMITRACHE NICUSOR IONUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUMITRACHE NICUSOR IONUT
Empresa: MERLOANSUEL SL
Socio Único
- Dumitrache Nicusor Ionut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15720 , F 93, S 8, H M 264994, I/A 9 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-28
Empresa: MERLOANSUEL SL
Administrador Unico
- Dumitrache Nicusor Ionut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15720 , F 93, S 8, H M 264994, I/A 8 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: MERLOANSUEL SL
Administrador Mancomunado
- Dumitrache Nicusor Ionut
- Guijarro Alvarez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15720 , F 93, S 8, H M 264994, I/A 8 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: MERLOANSUEL SL
Administrador Mancomunado
- Dumitrache Nicusor Ionut
- Guijarro Alvarez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15720 , F 90, S 8, H M 264994, I/A 4 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Información de DUMITRACHE NICUSOR IONUT
Mostramos los datos de DUMITRACHE NICUSOR IONUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUMITRACHE NICUSOR IONUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos