DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS J DUEÑAS SL | Apoderado | 14/08/2013 | |
AGRICOLA RAMADERA VINFARO SL | Apoderado | 02/09/2010 | 12/08/2013 |
DUEÑAS E HIJOS SL | Administrador | 29/07/2013 | |
SAÑEUD SL | Administrador Unico | 29/07/2013 | |
PEIXOS RAFAEL SL | Administrador Solidario | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA
Empresa: PESCADOS J DUEÑAS SL
Apoderado
- Dueñas Pascual Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 185, S 8, H B 8720, I/A 7 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-08
Empresa: AGRICOLA RAMADERA VINFARO SL
Apoderado
- Dueñas Pascual Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42085 , F 110, S 8, H B 401463, I/A 5 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-08
Empresa: SAÑEUD SL
Administrador Unico
- Dueñas Pascual Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38532 , F 178, S 8, H B 286514, I/A 5 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: DUEÑAS E HIJOS SL
Administrador
- Dueñas Pascual Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 20, S 8, H B 225323, I/A 5 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: PEIXOS RAFAEL SL
Administrador Solidario
- Dueñas Pascual Jose Maria
- Dueñas Prat Jordi
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29133 , F 76, S 8, H B 150297, I/A 11 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
Empresa: AGRICOLA RAMADERA VINFARO SL
Apoderado
- Dueñas Pascual Jose Maria
- Dueñas Prat Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42085 , F 107, S 8, H B 401463, I/A 2 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-08
Información de DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA
Mostramos los datos de DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUEÑAS PASCUAL JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos