DUEÑAS GARCIA PATRICIA
Informe ejecutivo de DUEÑAS GARCIA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUEÑAS GARCIA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATARFE 1990 GRUPO SL | Administrador Unico | 04/05/2021 | |
ALBOLOTE 2000 SL | Socio Unico | 09/05/2017 | |
ALBOLOTE 2000 SL | Administrador Unico | 09/05/2017 | |
ATARFE 3000 SL | Administrador Unico | 30/03/2016 | |
AUTOCARES POGRU ATARFE SL | Administrador Unico | 19/09/2014 | |
PATRISHUKI 2006 SL | Administrador Unico | 27/11/2009 |
VINCULACIONES DE DUEÑAS GARCIA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUEÑAS GARCIA PATRICIA
Empresa: ATARFE 1990 GRUPO SL
Administrador Unico
- Dueñas Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 209, S 8, H GR 56443, I/A 1 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-18
Empresa: ALBOLOTE 2000 SL
Administrador Unico
- Dueñas Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 172, S 8, H GR 50068, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Empresa: ALBOLOTE 2000 SL
Socio Único
- Dueñas Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 172, S 8, H GR 50068, I/A 1 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Empresa: ATARFE 3000 SL
Administrador Unico
- Dueñas Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 86, S 8, H GR 48311, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-18
Empresa: MARIANO LOPRESTI SL
Administrador Unico
- Dueñas Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1342 , F 56, S 8, H GR 36169, I/A 3 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-18
Empresa: PATRISHUKI 2006 SL
Administrador Unico
- Dueñas Garcia Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 9, S 8, H GR 37447, I/A 1 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-18
Información de DUEÑAS GARCIA PATRICIA
Mostramos los datos de DUEÑAS GARCIA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUEÑAS GARCIA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos