DUBY DAMIEN
Informe ejecutivo de DUBY DAMIEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE DUBY DAMIEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUBY DAMIEN
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Duby Damien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34050 , F 159, S 8, H M 343136, I/A 380 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30623 , F 89, S 8, H M 343136, I/A 334 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado Mancomunado
- Alonso Gredilla Jose Maria
- Bello Blanco Celina
- Diaz Hernan Maria Teresa
- Duby Damien
- Fernandez Nagy Ana Teresita
- Garcia Arias Carlos Antonio
- Humbria Guijarro Miguel Angel
- Mallofret Pacheco Fernando
- Marchamalo Perez Alvaro
- Nogueira Varela Constantino Marcelino
- Parrilla Canovas Joaquin Fernando
- Pineño Muñoz Maria Esther
- Porta Pereira Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 127, S 8, H M 343136, I/A 290 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado
- Alonso Gredilla Jose Maria
- Delgado Perez Juan Manuel
- Diaz Hernan Maria Teresa
- Duby Damien
- Garcia Arias Carlos Antonio
- Humbria Guijarro Miguel Angel
- Mallofret Pacheco Fernando
- Marchamalo Perez Alvaro
- Nogueira Varela Constantino Marcelino
- Parrilla Canovas Joaquin
- Porta Pereira Consuelo
- Rayos Martinez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 111, S 8, H M 343136, I/A 271 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado
- Duby Damien
- Garcia Lazaro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 106, S 8, H M 343136, I/A 266 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Duby Damien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 106, S 8, H M 343136, I/A 266 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado
- Albacete Dilme Esther
- Alvarez Alvarez Monteserin Moises Francisco
- Anta Otero Maria Luisa
- Baztan Alfaro Amaya
- Campos Fuentes Antonia
- De La Cruz Neira Victor
- De Oliveira Claydson
- Del Pino Rojas Felix
- Duby Damien
- Esteban Sanz Maria Del Mar
- Flecha Lopez Borja
- Galindo Franco Maria Jose
- Garcia Jimenez Alfredo
- Gisbert Lopez Gloria
- Gutierrez Herrero Ana Jose
- Herrerin De Cos Teresa
- Jimenez Moreno Julian
- Lahuerta Hornos Emilio
- Llorden Cerdan Juan Carlos
- Lopez Alvarez Milagros Araceli
- Lopez Del Castillo Castro Rosa
- Marquez Tundidor Maria Dolores
- Martin Bardon Luis Felipe
- Martin Gabaldo Maria Jose
- Martin Gonzalez Ana- Isabel
- Martinez Ballesteros Cristina
- Merino Rodriguez Fernando
- Molina Garcia Miguel Angel
- Moreno Sabate Remedios
- Mujica Noyola Libertad
- Naharro Gomez Maria Carmen
- Navarro Sanchez Maria Dolores
- Nogueira Varela Constantino
- Olmedo Carnero Elena
- Perez Perez Estrella
- Poch Pallarols Maria Teresa
- Prieto Garcia Borja
- Prieto Sevilla Dolores
- Rodriguez Molina Hipolito
- Rull Polidoro Juan Manuel
- Saez Calvo Lara
- San Segundo Lucendo Teresa
- Sanchez Del Egido Susana
- Sanchez Doblas Maria Dolores
- Sanchez Moreno Maria Dolores
- Sanchez Pidal Beatriz
- Sanchez San Martin Susana
- Santana Garcia Noelia Inmaculada
- Silanes Hernandez Carmen
- Terol Martinez Concepcion
- Vazquez De La Torre Prieto Antonio Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25189 , F 97, S 8, H M 343136, I/A 258 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de DUBY DAMIEN
Mostramos los datos de DUBY DAMIEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUBY DAMIEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos