DUBOURTHOUMIEU YANN
Informe ejecutivo de DUBOURTHOUMIEU YANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE DUBOURTHOUMIEU YANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUBOURTHOUMIEU YANN
Empresa: INMOBILIARIA LEROY MERLIN ESPAÑA SL
Consejero
- Dubourthoumieu Yann
- Sanchez Villares Ignacio Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41220 , F 37, S 8, H M 582434, I/A 42 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-28
Empresa: ADEO HOLDING IBERIA SA
Consejero
- Dubourthoumieu Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21054 , F 160, S 8, H M 91660, I/A 184 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-28
Empresa: LEROY MERLIN SA
Consejero
- Delfosse Pascal
- Dubourthoumieu Yann
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21054 , F 153, S 8, H M 91660, I/A 169 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-28
Empresa: INMOBILIARIA LEROY MERLIN ESPAÑA SL
Consejero
- Dubourthoumieu Yann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32510 , F 61, S 8, H M 582434, I/A 15 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-28
Información de DUBOURTHOUMIEU YANN
Mostramos los datos de DUBOURTHOUMIEU YANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUBOURTHOUMIEU YANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos