DUARTE PINO BLANCA ROSA
Informe ejecutivo de DUARTE PINO BLANCA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUARTE PINO BLANCA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGENCO SL | Administrador Unico | 20/05/2010 |
VINCULACIONES DE DUARTE PINO BLANCA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE PINO BLANCA ROSA
Empresa: CALCEN CALIZAS DEL CENTRO A M SL
Liquidador
- Duarte Pino Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20726 , F 28, S 8, H M 216467, I/A 12 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: CALCEN CALIZAS DEL CENTRO A M SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Martinez Josefina
- Duarte Pino Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20726 , F 28, S 8, H M 216467, I/A 12 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: HERMAS DUPI SL
Administrador Unico
- Duarte Pino Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 708 , F 3, S 8, H H 12068,H , I/ 3 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-21
Empresa: CALCEN CALIZAS DEL CENTRO A M SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Martinez Josefina
- Duarte Pino Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20726 , F 25, S 8, H M 216467, I/A 10 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: MIGENCO SL
Administrador Unico
- Duarte Pino Blanca Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16914 , F 105, S 8, H M 289234, I/A 2 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Información de DUARTE PINO BLANCA ROSA
Mostramos los datos de DUARTE PINO BLANCA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE PINO BLANCA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos