DUARTE PEREZ PEDRO
Informe ejecutivo de DUARTE PEREZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DUARTE PEREZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRARDID SL | Gerente | 06/10/2010 | 25/01/2012 |
REY ARDID SL | Gerente | 25/11/2010 | 25/01/2012 |
NATURARDID SL | Gerente | 07/02/2011 | 25/01/2012 |
INTEGRARDID SL | Apoderado Solidario | 27/10/2011 | 25/01/2012 |
REY ARDID SL | Apoderado Solidario | 27/10/2011 | 25/01/2012 |
NATURARDID SL | Apoderado Solidario | 27/10/2011 | 25/01/2012 |
INTEGRARDID SL | Apoderado Solidario | 06/10/2010 | 27/10/2011 |
REY ARDID SL | Apoderado | 25/11/2010 | 27/10/2011 |
NATURARDID SL | Apoderado Solidario | 07/02/2011 | 27/10/2011 |
VINCULACIONES DE DUARTE PEREZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE PEREZ PEDRO
Empresa: FAIM GESTION SL
Apoderado Solidario
- Asin Andres Rocio
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 6, S 8, H Z 36763, I/A 6 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-50
Empresa: FAIM GESTION SL
Gerente
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 6, S 8, H Z 36763, I/A 6 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-50
Empresa: NATURARDID SL
Apoderado Solidario
- Asin Andres Rocio
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 21, S 8, H Z 51198, I/A 4 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-50
Empresa: NATURARDID SL
Gerente
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 21, S 8, H Z 51198, I/A 4 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-50
Empresa: REY ARDID SL
Apoderado Solidario
- Asin Andres Rocio
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 144, S 8, H Z 23203, I/A 7 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-50
Empresa: REY ARDID SL
Gerente
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 144, S 8, H Z 23203, I/A 7 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 20, S 8, H Z 51198, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-50
Apoderado Solidario
- Andres De Diago Eduardo
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 20, S 8, H Z 51198, I/A 3 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-50
Empresa: REY ARDID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 144, S 8, H Z 23203, I/A 6 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-50
Empresa: REY ARDID SL
Apoderado
- Andres De Diago Eduardo
- Duarte Perez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 144, S 8, H Z 23203, I/A 6 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-50
VER MAS ACTOS
Información de DUARTE PEREZ PEDRO
Mostramos los datos de DUARTE PEREZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE PEREZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos