DUARTE ORTEGA JORGE OMAR
Informe ejecutivo de DUARTE ORTEGA JORGE OMAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUARTE ORTEGA JORGE OMAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA AISA SL | Administrador Unico | 21/12/2022 | |
VEINTIOCHO GRADOS INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 21/09/2016 |
VINCULACIONES DE DUARTE ORTEGA JORGE OMAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE ORTEGA JORGE OMAR
Empresa: CASA AISA SL
Administrador Unico
- Duarte Ortega Jorge Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3450 , F 149, S 8, H TF 57494, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: CASA AISA SL
Administrador Solidario
- Contino Vito
- Duarte Ortega Jorge Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3450 , F 149, S 8, H TF 57494, I/A 3 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-9-38
Empresa: CASA AISA SL
Administrador Solidario
- Contino Vito
- Duarte Ortega Jorge Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3450 , F 149, S 8, H TF 57494, I/A 2 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-38
Empresa: VEINTIOCHO GRADOS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Contino Vito
- Duarte Ortega Jorge Omar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3462 , F 40, S 8, H TF 57817, I/A 1 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-38
Información de DUARTE ORTEGA JORGE OMAR
Mostramos los datos de DUARTE ORTEGA JORGE OMAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE ORTEGA JORGE OMAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos