DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO
Informe ejecutivo de DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEJO JOSMIFRAN SL | Administrador Unico | 20/02/2014 | 01/06/2017 |
PAMIFRAN SL | Administrador Unico | 23/12/2010 | 09/09/2014 |
VINCULACIONES DE DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO
Empresa: PAMIFRAN SL
Administrador Unico
- Duarte Mourao Da Silva Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308, L 2308, F 161, S 8, H PO 23442, I/A 5 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-178-36
Empresa: COMPLEJO JOSMIFRAN SL
Administrador Unico
- Duarte Mourao Da Silva Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2804, L 2804, F 11, S 8, H PO 31910, I/A 5 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-36
Empresa: PAMIFRAN SL
Administrador Unico
- Duarte Mourao Da Silva Bruno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308, L 2308, F 160, S 8, H PO 23442, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-36
Información de DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO
Mostramos los datos de DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE MOURAO DA SILVA BRUNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos