DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAQUIMA ENDURANCE SL | Administrador Unico | 27/07/2016 | |
REAL SPORT CLUB GRAN TURISMO SL | Administrador Unico | 05/06/2014 | |
FIECCO ASESORES SL | Administrador Unico | 09/10/2013 |
VINCULACIONES DE DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER
Empresa: AUTOCLUB GT DEL SUROESTE SL
Administrador Unico
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 34, S 8, H BA 29139, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-06
Empresa: AUTOCLUB GT DEL SUROESTE SL
Administrador Unico
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 31, S 8, H BA 29139, I/A 1 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-06
Empresa: JAQUIMA ENDURANCE SL
Administrador Unico
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 156, S 8, H BA 27658, I/A 1 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-06
Administrador Solidario
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 734, F 131, S 8, H CC 12937, I/A 2 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-10
Empresa: INVERSIONES PALACIO DE ZAMARRILLA SL
Administrador Unico
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 163, S 8, H BA 25987, I/A 2 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-06
Empresa: INVERSIONES PALACIO DE ZAMARRILLA SL
Administrador Unico
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 598 , F 161, S 8, H BA 25987, I/A 1 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-06
Empresa: REAL SPORT CLUB GRAN TURISMO SL
Administrador Unico
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592 , F 16, S 8, H BA 25741, I/A 1 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-06
Empresa: FIECCO ASESORES SL
Administrador Unico
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 169, L 1, F 183, S 8, H BA 9106,BA , I/ 3 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-06
Administrador Solidario
- BADAPADEL SL
- Duarte Lorido Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 907, L 734, F 129, S 8, H CC 12937, I/A 1 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-10
Información de DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE LORIDO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos