DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO
Informe ejecutivo de DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCION SINGULAR TRADICIONAL VIRILA SL | Socio Unico | 09/12/2021 | |
CONSTRUCCION SINGULAR TRADICIONAL VIRILA SL | Administrador Unico | 09/12/2021 | |
SAMIDO 18 SL | Socio Unico | 16/08/2019 | |
SAMIDO 18 SL | Administrador Unico | 16/08/2019 | |
INTERCRISOL SL | Socio Unico | 27/05/2016 | |
INTERCRISOL SL | Administrador Unico | 27/05/2016 | |
INSOTEC GALICIA SL | Administrador Unico | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO
Administrador Unico
- Duarte Larrea Nelson Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42795 , F 60, S 8, H M 756716, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Socio Único
- Duarte Larrea Nelson Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42795 , F 60, S 8, H M 756716, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: SAMIDO 18 SL
Administrador Unico
- Duarte Larrea Nelson Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 34, S 8, H VA 21111, I/A 2 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-47
Empresa: SAMIDO 18 SL
Nuevo Socio Único
- Duarte Larrea Nelson Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 34, S 8, H VA 21111, I/A 2 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-47
Empresa: INTERCRISOL SL
Administrador Unico
- Duarte Larrea Nelson Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 86, S 8, H VA 28279, I/A 2 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-47
Empresa: INTERCRISOL SL
Nuevo Socio Único
- Duarte Larrea Nelson Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 86, S 8, H VA 28279, I/A 2 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-47
Empresa: INSOTEC GALICIA SLL
Administrador Unico
- Duarte Larrea Nelson Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2933, L 2933, F 17, S 8, H PO 34452, I/A 3 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-36
Información de DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO
Mostramos los datos de DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE LARREA NELSON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos