DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO
Informe ejecutivo de DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITRICOS Y REFRESCANTES SA | Apoderado | 29/06/2016 | 23/02/2019 |
CITRICOS Y REFRESCANTES SA | Presidente | 22/09/2015 | 23/02/2019 |
CITRICOS Y REFRESCANTES SA | Consejero Delegado | 22/09/2015 | 23/02/2019 |
CITRICOS Y REFRESCANTES SA | Consejero | 22/09/2015 | 23/02/2019 |
CITRICOS Y REFRESCANTES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/09/2015 | 29/06/2016 |
LA CASERA SA | Consejero | 12/05/2012 | 11/08/2015 |
LA CASERA SA | Apoderado | 23/10/2013 | 11/08/2015 |
LA CASERA SA | Apoderado Solidario | 12/05/2012 | 23/10/2013 |
LA CASERA SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2012 | 23/10/2013 |
LA CASERA SA | Apoderado Solidario | 23/10/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO
Empresa: CITRICOS Y REFRESCANTES SA
Apoderado
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Baeza Gaitero Francisco
- Betbese Garcia Eva
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Garcia Herreros Victoria
- Hernandez Gonzalez Diego
- Madrigal Estebas Heliano
- Olcina Parra Silvana
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Rodriguez Pardo Maria
- Rubio Aviles Francisco Javier
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Seseras Espinet Jorge
- Silva Alcalde Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 49, S 8, H M 288541, I/A 61 (23/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: CITRICOS Y REFRESCANTES SA
Consejero Delegado
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
Consejero
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Silva Alcalde Juan Ignacio
Presidente
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 49, S 8, H M 288541, I/A 61 (23/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-28
Empresa: CITRICOS Y REFRESCANTES SA
Apoderado
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Baeza Gaitero Francisco
- Betbese Garcia Eva
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Garcia Herreros Victoria
- Hernandez Gonzalez Diego
- Madrigal Estebas Heliano
- Olcina Parra Silvana
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Rodriguez Pardo Maria
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Seseras Espinet Jorge
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Vaello Perez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 45, S 8, H M 288541, I/A 54 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Empresa: CITRICOS Y REFRESCANTES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez-beascoechea Rodriguez Guillermo
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Garcia Herreros Maria Victoria
- Hernandez Gonzalez Diego
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Madrigal Estebas Heliano
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Peinado Martin Julio
- Piñeiro Iglesias Jose Ignacio
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Seseras Espinet Jorge
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Vaello Perez Joaquin
- Valles Diaz Rafael
- Vega Gomez Antonio
- Villaroya Roig Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34477 , F 45, S 8, H M 288541, I/A 54 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-28
Empresa: CITRICOS Y REFRESCANTES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez-beascoechea Rodriguez Guillermo
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Garcia Herreros Maria Victoria
- Hernandez Gonzalez Diego
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Madrigal Estebas Heliano
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Peinado Martin Julio
- Piñeiro Iglesias Jose Ignacio
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Seseras Espinet Jorge
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Vaello Perez Joaquin
- Valles Diaz Rafael
- Vega Gomez Antonio
- Villaroya Roig Juan Pablo
Consejero Delegado
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
Consejero
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
Presidente
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29032 , F 11, S 8, H M 288541, I/A 50 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Empresa: LA CASERA SA
Apoderado
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Espuelas Fernandez Jose Maria
- Esteban Saez Javier
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Hernandez Gonzalez Diego
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Madrigal Estebas Heliano
- Morera Pascual Elena
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Peinado Martin Julio
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Torrecuadrada Fernandez Francisco Jose
- Vega Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21037 , F 73, S 8, H M 80498, I/A 147 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Empresa: LA CASERA SA
Apoderado Mancomunado
- Acitores Villazan Jose Luis
- Acitores Villazan Jose Luis
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Hernandez Gonzalez Diego
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Madrigal Estebas Heliano
- Madrigal Estebas Heliano
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Peinado Martin Julio
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Vega Gomez Antonio
Apoderado Solidario
- Acitores Villazan Jose Luis
- Acitores Villazan Jose Luis
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Esteban Saez Javier
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Hernandez Gonzalez Diego
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Madrigal Estebas Heliano
- Madrigal Estebas Heliano
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Peinado Martin Julio
- Peinado Martin Julio
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Vega Gomez Antonio
- Vega Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21037 , F 73, S 8, H M 80498, I/A 147 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Empresa: LA CASERA SA
Apoderado Mancomunado
- Acitores Villazan Jose Luis
- Acitores Villazan Jose Luis
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Hernandez Gonzalez Diego
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Madrigal Estebas Heliano
- Madrigal Estebas Heliano
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Peinado Martin Julio
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Vega Gomez Antonio
Apoderado Solidario
- Acitores Villazan Jose Luis
- Acitores Villazan Jose Luis
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Alvarez Beascoechea Guillermo
- Carrera Martinez Jose
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Esteban Saez Javier
- Esteban Saez Javier
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Frowein Lopez De Arenosa Carmen
- Hernandez Gonzalez Diego
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Madrigal Estebas Heliano
- Madrigal Estebas Heliano
- Pascual Gonzalez Jose Manuel
- Peinado Martin Julio
- Peinado Martin Julio
- Sanchez Aragoneses Jesus
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Silva Alcalde Juan Ignacio
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Steffens Jacobus Adrianus Johannes
- Vega Gomez Antonio
- Vega Gomez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21037 , F 67, S 8, H M 80498, I/A 141 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Empresa: LA CASERA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Duarte Correia Santos Carlos-alberto
- Imeneuraet Nicolas Pierre Guy
- Silva Alcalde Juan Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21037 , F 67, S 8, H M 80498, I/A 140 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Información de DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO
Mostramos los datos de DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUARTE CORREIA SANTOS CARLOS-ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos