DRAZHEVA IVA GEORGIEVA
Informe ejecutivo de DRAZHEVA IVA GEORGIEVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DRAZHEVA IVA GEORGIEVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IVANASHABELLA SL | Administrador Unico | 03/01/2024 | |
NADIA MARBELLA SMITH SL | Apoderado | 24/03/2015 | |
HASKOVO SL | Socio Unico | 31/10/2014 | |
HASKOVO SL | Administrador Unico | 31/10/2014 |
VINCULACIONES DE DRAZHEVA IVA GEORGIEVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DRAZHEVA IVA GEORGIEVA
Empresa: IVANASHABELLA SL
Administrador Unico
- Drazheva Iva Georgieva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6439, L 5347, F 217, S 8, H MA178776, I/A 1 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-29
Empresa: NADIA MARBELLA SMITH SL
Apoderado
- Drazheva Iva Georgieva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4232, L 3142, F 167, S 8, H MA 89298, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-29
Empresa: HASKOVO SL
Administrador Unico
- Drazheva Iva Georgieva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5335, L 4242, F 65, S 8, H MA125362, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-29
Empresa: HASKOVO SL
Socio Único
- Drazheva Iva Georgieva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5335, L 4242, F 65, S 8, H MA125362, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-29
Información de DRAZHEVA IVA GEORGIEVA
Mostramos los datos de DRAZHEVA IVA GEORGIEVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DRAZHEVA IVA GEORGIEVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos