DRAPER VENTURA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DRAPER VENTURA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DRAPER VENTURA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA | Administrador Mancomunado | 04/12/2023 | |
DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA | Administrador Mancomunado | 12/02/2019 | |
DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA | Apoderado Mancomunado | 28/08/2018 | |
DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA | Administrador Mancomunado | 14/05/2018 | |
DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA | Administrador Mancomunado | 25/02/2014 | |
DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA | Administrador Mancomunado | 13/11/2009 |
VINCULACIONES DE DRAPER VENTURA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DRAPER VENTURA JOSE LUIS
Empresa: DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA
Administrador Mancomunado
- Draper Ventura Jose Luis
- PASIAS SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 99, S 8, H B 430587, I/A 24 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA
Administrador Mancomunado
- Draper Ventura Jose Luis
- PASIAS SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 97, S 8, H B 430587, I/A 22 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-08
Empresa: DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA
Apoderado Mancomunado
- Draper Egea Maria Ainhoa
- Draper Ventura Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 96, S 8, H B 430587, I/A 21 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA
Administrador Mancomunado
- Draper Ventura Jose Luis
- Egea Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 96, S 8, H B 430587, I/A 20 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: ESPRO MEDITERRANEA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Draper Ventura Jose Luis
- Fabienne Marcelle Roberte Maler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43561 , F 15, S 8, H B 432252, I/A 4 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA
Administrador Mancomunado
- Draper Ventura Jose Luis
- Egea Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 96, S 8, H B 430587, I/A 18 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Empresa: INMOMERCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42030 , F 221, S 8, H B 12163, I/A 100 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-08
Empresa: DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA
Administrador Mancomunado
- Draper Ventura Jose Luis
- Egea Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 212, S 8, H T 6282, I/A 16 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-43
Empresa: DISTRIBUCIONES AMPOSTA SA
Administrador Mancomunado
- Draper Ventura Jose Luis
- Egea Lopez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 212, S 8, H T 6282, I/A 16 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-43
Empresa: INMOMERCA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2218 , F 143, S 8, H T 18110, I/A 54 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-43
Información de DRAPER VENTURA JOSE LUIS
Mostramos los datos de DRAPER VENTURA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DRAPER VENTURA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos