DOVAL GRANA ANTONIO
Informe ejecutivo de DOVAL GRANA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOVAL GRANA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANREDOCA SL | Socio Unico | 09/08/2016 | |
ANREDOCA SL | Administrador Unico | 13/07/2015 |
VINCULACIONES DE DOVAL GRANA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOVAL GRANA ANTONIO
Empresa: HNOS. RODRIGUEZ SANTACRUZ SL
Administrador Unico
- Doval Grana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746, L 1307, F 198, S 8, H CS 40577, I/A 4 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-12
Empresa: HNOS. RODRIGUEZ SANTACRUZ SL
Administrador Unico
- Doval Grana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 132, S 8, H A 47073, I/A 4 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-03
Empresa: ANREDOCA SL
Socio Único
- Doval Grana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3872 , F 119, S 8, H A 145850, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-03
Empresa: ANREDOCA SL
Administrador Unico
- Doval Grana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3872 , F 118, S 8, H A 145850, I/A 1 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-03
Empresa: HOSTELERIA MACETERO SL
Administrador Unico
- Doval Grana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 124, S 8, H A 131989, I/A 4 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-03
Empresa: HOSTELERIA MACETERO SL
Administrador Unico
- Doval Grana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 124, S 8, H A 131989, I/A 3 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-03
Empresa: HOSTELERIA MACETERO SL
Nuevo Socio Único
- Doval Grana Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 124, S 8, H A 131989, I/A 3 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-03
Información de DOVAL GRANA ANTONIO
Mostramos los datos de DOVAL GRANA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOVAL GRANA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos