DOULOPOULOS SPYRIDON
Informe ejecutivo de DOULOPOULOS SPYRIDON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOULOPOULOS SPYRIDON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPYROS TRADE SL | Administrador Unico | 05/04/2024 | |
SPYROS TRADE SL | Apoderado | 11/02/2022 | |
PETRA ALEXANDRA SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2017 | |
ALEXANDROS MARBLE SL | Administrador Solidario | 10/12/2013 | |
NEW BEST RODIPA SL | Administrador Unico | 10/07/2012 |
VINCULACIONES DE DOULOPOULOS SPYRIDON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOULOPOULOS SPYRIDON
Empresa: SPYROS MARBLE SL
Administrador Unico
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 38, S 8, H A 177521, I/A 3 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-03
Empresa: RM & SP TRADING SL
Liquidador
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497 , F 163, S 8, H A 181197, I/A 3 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-03
Empresa: RM & SP TRADING SL
Administrador Unico
- Doulopoulos Spyridon
Liquidador
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4497 , F 163, S 8, H A 181197, I/A 3 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-03
Empresa: RM & SP TRADING SL
Administrador Unico
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1848, L 1408, F 108, S 8, H CS 44516, I/A 2 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-12
Empresa: SPYROS MARBLE SL
Apoderado
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 37, S 8, H A 177521, I/A 2 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-03
Empresa: PETRA ALEXANDRA SL
Administrador Mancomunado
- Doulopoulos Spyridon
- Paya Sanchez Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3922 , F 91, S 8, H A 148664, I/A 2 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-03
Empresa: HIPAHELLAS SL
Apoderado
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 182, S 8, H A 142063, I/A 3 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-03
Empresa: HIPAHELLAS SL
Apoderado
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3809 , F 182, S 8, H A 142063, I/A 2 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-03
Empresa: ALEXANDROS MARBLE SL
Administrador Solidario
- Doulopoulos Spyridon
- Grau Carrasco Eugenio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3734 , F 48, S 8, H A 137606, I/A 1 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-03
Empresa: NEW BEST RODIPA SL
Administrador Unico
- Doulopoulos Spyridon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3544 , F 83, S 8, H A 126512, I/A 2 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-03
VER MAS ACTOS
Información de DOULOPOULOS SPYRIDON
Mostramos los datos de DOULOPOULOS SPYRIDON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOULOPOULOS SPYRIDON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos