DOT ROMANO JORDI
Informe ejecutivo de DOT ROMANO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOT ROMANO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAQUA SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 24/08/2023 | |
SUNPLEX TRANSPORT DE MERCADERIES SL | Administrador Unico | 21/08/2019 |
VINCULACIONES DE DOT ROMANO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOT ROMANO JORDI
Empresa: ZAQUA SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Dot Romano Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48136 , F 221, S 8, H B 573474, I/A 2 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: ZAQUA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Dot Romano Jordi
- Parella Lazaro Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48136 , F 221, S 8, H B 573474, I/A 2 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-08
Empresa: ZAQUA SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Dot Romano Jordi
- Parella Lazaro Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48136 , F 219, S 8, H B 573474, I/A 1 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: SUNPLEX TRANSPORT DE MERCADERIES SL
Administrador Unico
- Dot Romano Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47022 , F 123, S 8, H B 538480, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Información de DOT ROMANO JORDI
Mostramos los datos de DOT ROMANO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOT ROMANO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos