DOSTA VIDAL DAVID
Informe ejecutivo de DOSTA VIDAL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOSTA VIDAL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTERIA AS DE TREBOLS SL | Administrador Unico | 20/11/2013 | 28/11/2013 |
LOTERIA AS DE TREBOLS SL | Administrador Unico | 04/05/2012 | 30/10/2012 |
VINCULACIONES DE DOSTA VIDAL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOSTA VIDAL DAVID
Empresa: LOTERIA AS DE TREBOLS SL
Administrador Unico
- Dosta Vidal David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43158 , F 97, S 8, H B 424662, I/A 6 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: LOTERIA AS DE TREBOLS SL
Administrador Unico
- Dosta Vidal David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43158 , F 97, S 8, H B 424662, I/A 5 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-08
Empresa: LOTERIA AS DE TREBOLS SL
Administrador Unico
- Dosta Vidal David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43158 , F 95, S 8, H B 424662, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-08
Empresa: LOTERIA AS DE TREBOLS SL
Administrador Unico
- Dosta Vidal David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43158 , F 94, S 8, H B 424662, I/A 1 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
Información de DOSTA VIDAL DAVID
Mostramos los datos de DOSTA VIDAL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOSTA VIDAL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos