DORTA JORGE JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DORTA JORGE JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DORTA JORGE JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES DRV TENERIFE SUR SL | Administrador Mancomunado | 09/04/2019 | |
TALLERES DRVICOD SL | Administrador Mancomunado | 20/02/2018 |
VINCULACIONES DE DORTA JORGE JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORTA JORGE JOSE LUIS
Empresa: TALLERES DRVICOD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Afonso Rodriguez Andres
- Dorta Jorge Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 200, S 8, H TF 41889, I/A 6 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-38
Empresa: TALLERES DRV TENERIFE SUR SL
Administrador Mancomunado
- Afonso Diaz Andres
- Dorta Jorge Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 207, S 8, H TF 56199, I/A 2 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-38
Empresa: TALLERES DRV TENERIFE SUR SL
Administrador Unico
- Dorta Jorge Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 207, S 8, H TF 56199, I/A 2 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-38
Empresa: TALLERES DRVICOD SL
Administrador Mancomunado
- Afonso Diaz Andres
- Dorta Jorge Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 200, S 8, H TF 41889, I/A 5 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-38
Empresa: TALLERES DRVICOD SL
Administrador Mancomunado
- Afonso Rodriguez Andres
- Dorta Jorge Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 200, S 8, H TF 41889, I/A 5 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-38
Empresa: TALLERES DRV TENERIFE SUR SL
Administrador Unico
- Dorta Jorge Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 205, S 8, H TF 56199, I/A 1 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-38
Empresa: TALLERES DRVICOD SL
Administrador Mancomunado
- Afonso Rodriguez Andres
- Dorta Jorge Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 200, S 8, H TF 41889, I/A 4 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-38
Información de DORTA JORGE JOSE LUIS
Mostramos los datos de DORTA JORGE JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORTA JORGE JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos