DOROTA ANNA SMOLEN
Informe ejecutivo de DOROTA ANNA SMOLEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOROTA ANNA SMOLEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGOS PLASTICA Y ESTETICA SL | Apoderado Solidario | 05/04/2022 |
VINCULACIONES DE DOROTA ANNA SMOLEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOROTA ANNA SMOLEN
Administrador Unico
- Dorota Anna Smolen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 602339, I/A 3 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: ARIBAU REPAIR MEDICAL CENTER SL
Administrador Unico
- Dorota Anna Smolen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618701, I/A 2 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: EPS SERVEIS QUIRURGICS SL
Administrador Unico
- Dorota Anna Smolen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 602209, I/A 3 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: ARIBAU REPAIR MEDICAL CENTER SL
Administrador Unico
- Dorota Anna Smolen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 618701, I/A 1 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Empresa: BODEGAS CARAMAÑOLA SL
Administrador Unico
- Dorota Anna Smolen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 602339, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-08
Empresa: OASIS SALOU SL
Administrador Unico
- Dorota Anna Smolen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 602209, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-08
Empresa: EGOS PLASTICA Y ESTETICA SL
Apoderado Solidario
- Dorota Anna Smolen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45657 , F 181, S 8, H B 494875, I/A 5 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-08
Información de DOROTA ANNA SMOLEN
Mostramos los datos de DOROTA ANNA SMOLEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOROTA ANNA SMOLEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos