DORDELLA CAYUELAS ANDRES
Informe ejecutivo de DORDELLA CAYUELAS ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DORDELLA CAYUELAS ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBADOR DORDELLA SL | Apoderado Mancomunado | 02/02/2024 | |
ESIBA RIBAGORZA SL | Apoderado Mancomunado | 02/02/2024 | |
TERMOMETROS Y EXCLUSIVAS SL | Apoderado Solidario | 26/01/2024 | |
LOCAIR SL | Apoderado Mancomunado | 26/01/2024 | |
LOCAIR SL | Apoderado Solidario | 26/01/2024 | |
TERMOMETROS Y EXCLUSIVAS SL | Apoderado Mancomunado | 26/01/2024 | |
PULLTEX SL | Apoderado Solidario | 26/01/2024 | |
PULLTEX SL | Apoderado Mancomunado | 26/01/2024 | |
ESIBA RIBAGORZA SL | Apoderado | 27/04/2023 | |
TERMOMETROS Y EXCLUSIVAS SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DORDELLA CAYUELAS ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORDELLA CAYUELAS ANDRES
Empresa: RIBADOR DORDELLA SL
Apoderado Mancomunado
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 31, S 8, H HU 8704, I/A 4 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-22
Empresa: ESIBA RIBAGORZA SL
Apoderado Mancomunado
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 83, S 8, H HU 8428, I/A 13 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-22
Empresa: LOCAIR SL
Apoderado Mancomunado
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Apoderado Solidario
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 223, S 8, H B 85356, I/A 14 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: PULLTEX SL
Apoderado Mancomunado
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Apoderado Solidario
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31148 , F 213, S 8, H B 188312, I/A 9 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: TERMOMETROS Y EXCLUSIVAS SL
Apoderado Mancomunado
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Apoderado Solidario
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 82, S 8, H B 7569, I/A 18 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-08
Empresa: ESIBA RIBAGORZA SL
Apoderado
- Dordella Cayuelas Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 525 , F 78, S 8, H HU 8428, I/A 11 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-22
Empresa: TERMOMETROS Y EXCLUSIVAS SL
Apoderado Solidario
- Dordella Cayuelas Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 81, S 8, H B 7569, I/A 16 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
Empresa: PULLTEX SL
Apoderado Solidario
- Dordella Cayuelas Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31148 , F 213, S 8, H B 188312, I/A 8 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-08
Empresa: TERMOMETROS Y EXCLUSIVAS SL
Apoderado
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
- Queralt Moncunill Carles
- Queralt Moncunill Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46541 , F 81, S 8, H B 7569, I/A 14 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: PULLTEX SL
Apoderado
- Dordella Cayuelas Andres
- Dordella Cayuelas Carlos
- Queralt Moncunill Carles
- Queralt Moncunill Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31148 , F 213, S 8, H B 188312, I/A 7 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
VER MAS ACTOS
Información de DORDELLA CAYUELAS ANDRES
Mostramos los datos de DORDELLA CAYUELAS ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORDELLA CAYUELAS ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos