DORADO PEREJON JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DORADO PEREJON JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DORADO PEREJON JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES DORPRI SL | Administrador Unico | 28/06/2012 | 29/12/2022 |
TRANSPORTES DORPRI SL | Liquidador Unico | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
MACONUM SL | Administrador Solidario | 02/07/2018 |
VINCULACIONES DE DORADO PEREJON JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORADO PEREJON JOSE MARIA
Empresa: TRANSPORTES DORPRI SL
Liquidador Unico
- Dorado Perejon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 37, S 8, H SE 93820, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: TRANSPORTES DORPRI SL
Administrador Unico
- Dorado Perejon Jose Maria
Liquidador Unico
- Dorado Perejon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 37, S 8, H SE 93820, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-41
Empresa: MACONUM SL
Administrador Solidario
- Dorado Perejon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4166 , F 182, S 8, H SE 62450, I/A 3 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-41
Empresa: TRANSPORTES DORPRI SL
Administrador Unico
- Dorado Perejon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5553 , F 35, S 8, H SE 93820, I/A 1 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-41
Información de DORADO PEREJON JOSE MARIA
Mostramos los datos de DORADO PEREJON JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORADO PEREJON JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos