DORADO PELEGRINA IRENE
Informe ejecutivo de DORADO PELEGRINA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DORADO PELEGRINA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUCHOS LIOS SRL | Socio Unico | 08/11/2021 | |
MUCHOS LIOS SRL | Administrador Unico | 08/11/2021 | |
DORADO RUIZ INTERNATIONAL EVENTS SL | Administrador Unico | 19/04/2021 | |
GRUPO CREANDO GRANADA SL | Administrador Unico | 09/04/2021 | |
FUSION 2015 SL | Administrador Unico | 08/11/2019 | |
COMPRAS DE GRUPO Y EVENTOS SL | Apoderado | 30/07/2019 | |
INVERSIONES HOSTEGRA SL | Apoderado | 02/05/2019 |
VINCULACIONES DE DORADO PELEGRINA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORADO PELEGRINA IRENE
Empresa: MUCHOS LIOS SRL
Administrador Unico
- Dorado Pelegrina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1779 , F 17, S 8, H GR 56970, I/A 1 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-18
Empresa: MUCHOS LIOS SRL
Socio Único
- Dorado Pelegrina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1779 , F 17, S 8, H GR 56970, I/A 1 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-18
Empresa: DORADO RUIZ INTERNATIONAL EVENTS SL
Administrador Unico
- Dorado Pelegrina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1759 , F 98, S 8, H GR 56279, I/A 1 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-18
Empresa: GRUPO CREANDO GRANADA SL
Administrador Unico
- Dorado Pelegrina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 174, S 8, H GR 56205, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-18
Empresa: FUSION 2015 SL
Administrador Unico
- Dorado Pelegrina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1563 , F 21, S 8, H GR 47144, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-18
Empresa: COMPRAS DE GRUPO Y EVENTOS SL
Apoderado
- Dorado Pelegrina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 50, S 8, H GR 51340, I/A 5 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-18
Empresa: INVERSIONES HOSTEGRA SL
Apoderado
- Dorado Pelegrina Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 82, S 8, H GR 47705, I/A 5 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-18
Información de DORADO PELEGRINA IRENE
Mostramos los datos de DORADO PELEGRINA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORADO PELEGRINA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos